今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2018-08-29 |
-- |
|
董事会秘书 |
2017-12-27 |
-- |
|
副总经理 |
2016-10-26 |
-- |
|
副总经理 |
2021-03-03 |
-- |
|
副总经理 |
2016-10-26 |
-- |
|
副总经理 |
2013-02-04 |
-- |
|
财务总监 |
2019-12-30 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2024-04-29 终止日期:2027-04-28
|
|||
董事 |
2024-04-29 |
2027-04-28 |
|
董事长 |
2024-04-29 |
2027-04-28 |
|
董事 |
2024-04-29 |
2027-04-28 |
|
董事 |
2024-04-29 |
2027-04-28 |
|
董事 |
2024-04-29 |
2027-04-28 |
|
董事 |
2024-04-29 |
2027-04-28 |
|
董事 |
2024-04-29 |
2027-04-28 |
|
独立董事 |
2024-04-29 |
2027-04-28 |
|
独立董事 |
2024-04-29 |
2027-04-28 |
|
独立董事 |
2024-04-29 |
2027-04-28 |
|
第8届董事会 起始日期:2021-03-03 终止日期:2024-04-28
|
|||
非独立董事 |
2021-03-03 |
2024-04-28 |
|
董事长 |
2021-03-03 |
2024-04-28 |
|
非独立董事 |
2021-03-03 |
2024-04-28 |
|
非独立董事 |
2021-03-03 |
2022-12-09 |
|
非独立董事 |
2021-03-03 |
2024-04-28 |
|
非独立董事 |
2021-03-03 |
2024-04-28 |
|
非独立董事 |
2021-03-03 |
2024-04-28 |
|
非独立董事 |
2022-12-27 |
2024-04-28 |
|
独立董事 |
2021-03-03 |
2024-04-28 |
|
独立董事 |
2021-03-03 |
2022-12-27 |
|
独立董事 |
2021-03-03 |
2024-04-28 |
|
独立董事 |
2022-12-27 |
2024-04-28 |
|
第7届董事会 起始日期:2018-08-16 终止日期:2021-03-03
|
|||
董事长 |
2017-12-27 |
2021-03-03 |
|
董事 |
2017-12-27 |
2021-03-02 |
|
董事 |
2017-12-27 |
2021-03-02 |
|
副董事长 |
2017-12-27 |
2021-03-02 |
|
董事 |
2017-12-27 |
2021-03-02 |
|
董事 |
2017-12-27 |
2021-03-02 |
|
独立董事 |
2017-12-27 |
2020-01-20 |
|
独立董事 |
2017-12-27 |
2021-03-02 |
|
独立董事 |
2017-12-27 |
2021-03-02 |
|
独立董事 |
2020-01-20 |
2021-03-02 |
|
第6届董事会 起始日期:2016-10-26 终止日期:2017-12-27
|
|||
董事 |
2016-10-25 |
2017-12-26 |
|
董事长 |
2016-10-26 |
2017-12-26 |
|
董事 |
2016-10-25 |
2017-12-26 |
|
副董事长 |
2016-10-26 |
2017-12-26 |
|
董事 |
2016-10-25 |
2017-12-26 |
|
董事 |
2016-10-25 |
2017-12-26 |
|
独立董事 |
2016-10-25 |
2017-12-26 |
|
独立董事 |
2016-10-25 |
2017-12-26 |
|
独立董事 |
2016-10-25 |
2017-12-26 |
|
第5届董事会 起始日期:2014-01-27 终止日期:2014-10-10
|
|||
董事长 |
2014-01-27 |
2014-10-10 |
|
董事 |
2014-10-10 |
2016-10-24 |
|
董事长 |
2014-10-10 |
2016-10-24 |
|
代理董事长 |
2014-01-02 |
2014-01-27 |
|
董事 |
2013-02-04 |
2014-01-02 |
|
董事长 |
2013-02-04 |
2014-01-02 |
|
代理董事长 |
2014-08-22 |
2014-10-10 |
|
董事 |
2013-02-04 |
2016-10-24 |
|
董事 |
2013-02-04 |
2014-10-10 |
|
董事 |
2013-02-04 |
2014-08-12 |
|
董事 |
2014-01-27 |
2015-03-02 |
|
董事 |
2013-02-04 |
2014-05-07 |
|
董事 |
2014-10-10 |
2016-10-24 |
|
董事 |
2013-02-04 |
2014-05-07 |
|
董事 |
2015-04-23 |
2016-10-24 |
|
独立董事 |
2013-02-04 |
2015-04-23 |
|
独立董事 |
2013-02-04 |
2013-12-27 |
|
独立董事 |
2013-12-27 |
2016-10-24 |
|
独立董事 |
2013-02-04 |
2016-10-24 |
|
独立董事 |
2015-04-23 |
2016-10-24 |
|
第4届董事会 起始日期:2009-01-07 终止日期:2010-11-18
|
|||
董事长 |
2009-01-07 |
2010-11-18 |
|
董事 |
2009-01-07 |
2010-12-23 |
|
董事 |
2009-01-07 |
2010-01-26 |
|
董事 |
2009-01-07 |
2010-04-16 |
|
董事会秘书 |
2009-01-07 |
2010-11-10 |
|
董事 |
2009-01-07 |
2010-12-23 |
|
董事 |
2010-09-30 |
2010-12-23 |
|
代理董事会秘书 |
2010-11-10 |
2010-12-07 |
|
代理董事长 |
2010-11-18 |
2010-12-23 |
|
副董事长 |
2009-01-07 |
2011-12-19 |
|
董事 |
2009-01-07 |
2011-12-19 |
|
董事 |
2010-01-26 |
2011-08-26 |
|
董事 |
2010-12-23 |
2013-02-03 |
|
董事长 |
2010-12-23 |
2013-02-03 |
|
董事 |
2012-05-23 |
2013-02-03 |
|
副董事长 |
2012-05-23 |
2013-02-03 |
|
董事 |
2009-01-07 |
2013-02-03 |
|
董事 |
2011-03-24 |
2013-02-03 |
|
董事 |
2011-03-24 |
2013-02-03 |
|
董事 |
2009-01-07 |
2012-05-23 |
|
董事 |
2012-05-23 |
2013-02-03 |
|
独立董事 |
2009-01-07 |
2013-02-03 |
|
独立董事 |
2009-01-07 |
2012-05-23 |
|
独立董事 |
2009-01-07 |
2013-02-03 |
|
独立董事 |
2009-01-07 |
2013-02-03 |
|
第3届董事会 起始日期:2006-01-10 终止日期:2009-01-06
|
|||
董事 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
独立董事 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
董事 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
董事长 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
董事 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
董事 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
独立董事 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
董事 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
董事 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
董事会秘书 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
独立董事 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
董事 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
副董事长 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
独立董事 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
第2届董事会 起始日期:2003-01-10 终止日期:2006-01-09
|
|||
董事 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
董事 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
董事 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
董事长 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
董事 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
独立董事 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
独立董事 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
董事 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
董事 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
董事会秘书 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
独立董事 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
独立董事 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
董事 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
副董事长 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2024-04-29 终止日期:2027-04-28
|
|||
监事会主席 |
2024-04-29 |
2027-04-28 |
|
监事 |
2024-04-29 |
2027-04-28 |
|
监事 |
2024-04-29 |
2027-04-28 |
|
职工代表监事 |
2024-04-29 |
2027-04-28 |
|
第8届监事会 起始日期:2021-03-03 终止日期:2024-04-28
|
|||
监事会主席 |
2021-03-03 |
2024-04-28 |
|
非职工代表监事 |
2021-03-03 |
2024-04-28 |
|
非职工代表监事 |
2021-03-03 |
2024-04-28 |
|
职工代表监事 |
2021-03-03 |
2024-04-28 |
|
第7届监事会 起始日期:2017-12-27 终止日期:2021-03-02
|
|||
监事 |
2017-12-27 |
2021-03-02 |
|
监事会主席 |
2017-12-27 |
2021-03-02 |
|
监事 |
2017-12-27 |
2021-03-02 |
|
职工监事 |
2017-12-27 |
2021-03-02 |
|
第6届监事会 起始日期:2016-10-26 终止日期:2017-12-26
|
|||
监事会主席 |
2016-10-26 |
2017-12-26 |
|
监事 |
2016-10-25 |
2017-12-26 |
|
职工监事 |
2016-10-25 |
2017-12-26 |
|
职工监事 |
2016-10-25 |
2017-12-26 |
|
第5届监事会 起始日期:2014-10-10 终止日期:2016-10-26
|
|||
监事会主席 |
2014-10-10 |
2016-10-26 |
|
监事会主席 |
2013-02-04 |
2014-09-23 |
|
监事 |
2013-02-04 |
2014-09-23 |
|
监事 |
2013-02-04 |
2016-10-24 |
|
职工代表监事 |
2013-02-04 |
2016-10-24 |
|
职工代表监事 |
2014-09-23 |
2015-03-13 |
|
职工监事 |
2015-03-13 |
2016-10-24 |
|
第4届监事会 起始日期:2009-01-07 终止日期:2013-02-03
|
|||
监事会主席 |
2009-01-07 |
2013-02-03 |
|
监事 |
2009-01-07 |
2013-02-03 |
|
监事 |
2012-05-23 |
2013-02-03 |
|
职工代表监事 |
2009-01-07 |
2012-05-23 |
|
职工监事 |
2012-04-26 |
2013-02-03 |
|
监事 |
2009-01-07 |
2012-05-23 |
|
第3届监事会 起始日期:2006-01-10 终止日期:2009-01-06
|
|||
监事 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
监事 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
职工监事 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
监事会召集人 |
2006-01-10 |
2009-01-06 |
|
第2届监事会 起始日期:2003-01-10 终止日期:2006-01-09
|
|||
监事会召集人 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
监事 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
职工监事 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
|
监事 |
2003-01-10 |
2006-01-09 |
↑返回页顶↑ |